Hanes ariannol OXYGEN THERAPY CENTRE CARDIGAN LTD
Rhif yr elusen: 1116086
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (176 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £26.53k | £41.29k | £46.29k | £44.20k | £46.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £36.94k | £42.20k | £35.83k | £33.74k | £46.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.91k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.