Hanes ariannol COOL EARTH ACTION
Rhif yr elusen: 1117978
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.49m | £3.22m | £2.34m | £3.87m | £6.10m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.06m | £2.70m | £2.15m | £3.05m | £6.01m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.48m | £3.07m | £2.29m | £3.83m | £6.08m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £10.29k | £40.65k | £37.10k | £28.69k | £20.48k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.18k | £82.98k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £474 | £29.20k | £10.27k | £7.70k | £1.37k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £5.00k | £50.38k | £50.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.56m | £2.20m | £1.74m | £2.50m | £5.00m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £493.26k | £498.93k | £409.68k | £551.37k | £1.00m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £264.34k | £177.45k | £295.63k | £347.23k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £1.09m | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.