Y Gofrestr Elusennau - Y Comisiwn Elusennau LIVERPOOL ROMAN CATHOLIC ARCHDIOCESAN TRUSTEES INCORPORATED SPECIAL TRUSTS
Rhif yr elusen: 1199714-1
Elusen gysylltiedig
Dogfen lywodraethu
DECLARATION OF TRUST DATED 29 NOV 1933
AS AMENDED BY DEED DATED 15 MAR 1963
AS AMENDED BY DEED DATED 25 MAY 1964
AS AMENDED BY DEED DATED 07 JUL 1964
AS AMENDED BY DEED DATED 27 OCT 1965
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE ROMAN CATHOLIC RELIGION IN THE ROMAN CATHOLIC ARCHDIOCESE OF LIVERPOOL.
Maes buddion
LIVERPOOL, MERSEYSIDE
Hanes cofrestru
- 18 Medi 2006: Cofrestrwyd
Enwau eraill
- LIVERPOOL ROMAN CATHOLIC ARCHDIOCESAN TRUST (Enw blaenorol)
Mae'r elusen hon yn elusen gysylltiedig â
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.