Hanes ariannol CHURN PROJECT LIMITED
Rhif yr elusen: 1124422
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £255.35k | £356.32k | £366.97k | £393.79k | £482.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £248.36k | £298.57k | £324.71k | £418.91k | £429.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £25.02k | N/A | £27.82k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £49.75k | N/A | £23.50k | £27.82k | £73.14k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.