Hanes ariannol MOTHERS2MOTHERS (UK) LIMITED
Rhif yr elusen: 1119721
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.67m | £3.62m | £3.99m | £3.84m | £4.32m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.92m | £3.40m | £3.94m | £3.60m | £3.98m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.03m | £3.42m | £2.70m | £273.25k | £259.81k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £768.09k | £196.03k | £1.12m | £0 | £714.13k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.87m | £0 | £0 | £230.16k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £122.86k | £3.34m | £3.35m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.89m | £2.30m | £2.89m | £2.62m | £2.44m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.02m | £1.09m | £1.05m | £836.06k | £1.33m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.50k | £13.61k | £0 | £23.68k | £33.47k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £2.80m | £2.38m | £2.16m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £149.84k | £213.63k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.