ymddiriedolwyr FURNESS UNIVERSITY OF THE THIRD AGE (U3A)
Rhif yr elusen: 1118002
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julie Wilson | Ymddiriedolwr | 12 December 2023 |
|
|
||||
Richard Lewis | Ymddiriedolwr | 10 October 2023 |
|
|
||||
Jane Christine Butler | Ymddiriedolwr | 09 May 2023 |
|
|
||||
Gary Thompson | Ymddiriedolwr | 11 April 2023 |
|
|
||||
Janet Evelyn Barlow | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|
||||
Julie Amos | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|
||||
Linda Marshall | Ymddiriedolwr | 08 March 2022 |
|
|
||||
Anthony Neil McLaughlin Cook | Ymddiriedolwr | 10 March 2020 |
|
|
||||
Harry Knowles | Ymddiriedolwr | 13 November 2018 |
|
|
||||
ANN WILSON | Ymddiriedolwr | 13 October 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.