Hanes ariannol THE HOSPITAL SATURDAY FUND
Rhif yr elusen: 1123381
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £31.56m | £32.11m | £31.93m | £31.05m | £31.48m | |
|
Cyfanswm gwariant | £30.23m | £31.92m | £27.55m | £31.43m | £28.54m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £235.22k | £16.26k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.01k | £13.11k | £1.60k | £278 | £1.12k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £30.82m | £31.29m | £31.04m | £30.21m | £30.55m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £738.59k | £808.17k | £655.60k | £819.97k | £928.22k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £235.22k | £16.26k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.33m | £1.73m | £1.25m | £2.04m | £2.16m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £28.90m | £30.19m | £26.30m | £29.39m | £26.38m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £56.31k | £224.55k | £192.73k | £204.84k | £258.80k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.23m | £1.44m | £1.03m | £1.69m | £1.76m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £84.70k | £245.89k | £249.84k | £264.94k | £267.65k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.