ymddiriedolwyr HELSBY GOLF CLUB POWERED WHEELCHAIR APPEAL
Rhif yr elusen: 1118510
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEPHEN GRAHAM CUNNIFFE | Cadeirydd | 26 May 2011 |
|
|
||||
Howard John Pay | Ymddiriedolwr | 08 March 2018 |
|
|
||||
RODERICK CHARLES SNEDDEN | Ymddiriedolwr | 03 March 2016 |
|
|
||||
ALEX WALTERS | Ymddiriedolwr | 05 March 2015 |
|
|
||||
Kathryn Shelagh Hoather | Ymddiriedolwr | 24 March 2014 |
|
|
||||
KAREN FOZARD | Ymddiriedolwr | 26 May 2011 |
|
|
||||
MRS PENNY AINSWORTH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BARBARA PRINCE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SHEILA FENWICK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
VIVIEN NAGLE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.