Hanes ariannol CANCERCARE (NORTH LANCASHIRE & SOUTH CUMBRIA)
Rhif yr elusen: 1120048
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.91m | £1.23m | £1.42m | £1.22m | £1.84m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.34m | £1.49m | £1.29m | £1.34m | £1.79m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £131.07k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £127.49k | £127.49k | £127.49k | £127.49k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.10m | £371.19k | £720.93k | £548.18k | £1.02m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £22.08k | £622.84k | £465.70k | £521.35k | £621.05k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £183.10k | £179.52k | £127.49k | £127.49k | £174.98k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £27.50k | £38.78k | £21.68k | £17.55k | £17.22k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £19.68k | £83.56k | £933 | £6.62k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £893.55k | £157.49k | £136.06k | £360.37k | £576.92k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.06m | £1.15m | £990.36k | £1.00m | £1.44m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £282.09k | £346.50k | £298.86k | £343.45k | £344.99k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £17.46k | £30.08k | £27.87k | £22.06k | £33.44k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.