ymddiriedolwyr GLOUCESTERSHIRE OLDER PERSONS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1124977
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nigel Henry Lloyd-Jones | Ymddiriedolwr | 15 March 2024 |
|
|
||||
Clive Hooper | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|||||
Sarah Davies | Ymddiriedolwr | 30 January 2023 |
|
|
||||
James Rollinson | Ymddiriedolwr | 17 February 2020 |
|
|
||||
Bill Wragge | Ymddiriedolwr | 28 January 2019 |
|
|||||
Philip Sullivan MBE LLB | Ymddiriedolwr | 28 January 2019 |
|
|
||||
Dilys Warren | Ymddiriedolwr | 03 March 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.