ymddiriedolwyr ROYAL SOUTHERN YACHT CLUB TRUST
Rhif yr elusen: 1118889
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIAN LEONARD MEAD | Cadeirydd |
|
|
|||||
Susan Shira Robinson | Ymddiriedolwr | 20 January 2021 |
|
|
||||
Roger Squire | Ymddiriedolwr | 09 October 2019 |
|
|
||||
Christopher James Gillingham | Ymddiriedolwr | 05 April 2017 |
|
|
||||
Edward William de Courcy Stevens | Ymddiriedolwr | 25 March 2015 |
|
|
||||
Nigel James Harvey Russell | Ymddiriedolwr | 25 March 2015 |
|
|
||||
Lisa Rochford | Ymddiriedolwr | 24 March 2014 |
|
|
||||
BRIAN LEONARD MEAD MEAD FCA | Ymddiriedolwr | 09 February 2007 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.