ymddiriedolwyr FRIENDS OF FORD PARK CEMETERY
Rhif yr elusen: 1121449
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Hugh Coles | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|||||
Edna Coles | Ymddiriedolwr | 03 April 2021 |
|
|
||||
Julie Ellis | Ymddiriedolwr | 27 September 2019 |
|
|
||||
Janice Johnson | Ymddiriedolwr | 27 September 2019 |
|
|
||||
Lesley Yvonne Helena Morris | Ymddiriedolwr | 27 September 2019 |
|
|
||||
MAGGIE HEATH | Ymddiriedolwr | 31 March 2015 |
|
|||||
STEPHANIE ANN ACKLAND | Ymddiriedolwr | 27 December 2012 |
|
|
||||
JEAN CHRISTINE NORTHEY | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.