ymddiriedolwyr OUR CENTRE
Rhif yr elusen: 1119588
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL WILLIAMSON | Cadeirydd | 24 July 2019 |
|
|
||||
ALBERTO ROVIDA | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|||||
JOHN KNIGHT | Ymddiriedolwr | 24 July 2019 |
|
|
||||
PAULINE STOJANOVIC | Ymddiriedolwr | 19 September 2018 |
|
|
||||
CHRISTINA ROWE | Ymddiriedolwr | 19 September 2018 |
|
|
||||
ROBERT BARKER | Ymddiriedolwr | 05 October 2016 |
|
|
||||
HELEN WILLIAMSON | Ymddiriedolwr | 16 July 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.