Hanes ariannol PEPYS COMMUNITY FORUM'S
Rhif yr elusen: 1121544
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.11k | £31.16k | £3.23k | £32.55k | £16.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.67k | £16.97k | £19.17k | £20.42k | £11.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £9.97k | N/A | N/A | N/A | £7.45k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.59k | £9.49k | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.