ymddiriedolwyr THE GRANGERS
Rhif yr elusen: 1124179
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leigh Nash | Ymddiriedolwr | 23 April 2024 |
|
|
||||
Penelope Jane Heath | Ymddiriedolwr | 23 April 2024 |
|
|
||||
Jane Curran | Ymddiriedolwr | 23 April 2024 |
|
|
||||
Mathew David Heath | Ymddiriedolwr | 09 April 2019 |
|
|
||||
Christine Wright | Ymddiriedolwr | 18 July 2015 |
|
|
||||
David Philip Heath | Ymddiriedolwr | 18 June 2015 |
|
|
||||
UNA CARMICHAEL | Ymddiriedolwr | 18 June 2015 |
|
|
||||
CHERYL JANET ELIZABETH MOORE | Ymddiriedolwr | 12 June 2012 |
|
|
||||
CAROL BROMLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.