Hanes ariannol FREEDOM HOUSE INTERNATIONAL MINISTRIES
Rhif yr elusen: 1119702
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 23/09/2018 | 23/09/2019 | 23/09/2020 | 23/09/2021 | 23/09/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.01k | £11.88k | £9.44k | £16.33k | £14.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.02k | £13.40k | £7.42k | £9.46k | £11.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.