ymddiriedolwyr THE HISTORICAL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1120261
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Alexandra Walsham | Cadeirydd | 25 May 2023 |
|
|
||||
Richard Walker | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|||||
Sarah Elizabeth Wilson | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
Professor Adam Smith | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|||||
Dr Elizabeth Matthews | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Lorna Grant | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Dr Jenni Hyde | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Philip Arkinstall | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Ailsa Fidler | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Dr David Clampin | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Dr PETER HOUNSELL | Ymddiriedolwr | 13 May 2021 |
|
|||||
Professor Peter Mandler | Ymddiriedolwr | 18 June 2020 |
|
|
||||
Mary Feerick | Ymddiriedolwr | 17 May 2019 |
|
|
||||
Richard Kennett | Ymddiriedolwr | 17 May 2019 |
|
|
||||
Helen Crawford | Ymddiriedolwr | 17 May 2019 |
|
|
||||
Helen Snelson | Ymddiriedolwr | 05 March 2016 |
|
|
||||
Dr Katharine Burn | Ymddiriedolwr | 16 May 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.