Hanes ariannol PULMONARY VASCULAR RESEARCH INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1127115
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.95m | £741.33k | £1.36m | £199.27k | £639.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.41m | £1.18m | £1.06m | £821.15k | £820.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.66m | £493.96k | £1.06m | N/A | £386.71k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £4.44k | £0 | £0 | N/A | £6.45k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £270.99k | £244.69k | £269.76k | N/A | £216.45k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £15.10k | £2.68k | £30.20k | N/A | £30.23k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £1.46k | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.41m | £1.18m | £1.06m | N/A | £806.71k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | N/A | £13.42k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £3.18k | £4.45k | N/A | £52.07k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £275.82k | £248.15k | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.