ymddiriedolwyr Sam's Place NW Ltd
Rhif yr elusen: 1121089
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michelle Anne Smith | Cadeirydd | 03 April 2023 |
|
|
||||
Michael Crowther | Ymddiriedolwr | 25 March 2024 |
|
|
||||
Carla Ronson | Ymddiriedolwr | 22 January 2024 |
|
|
||||
Michelle Riches | Ymddiriedolwr | 03 April 2023 |
|
|
||||
Neill Oldham | Ymddiriedolwr | 03 April 2023 |
|
|||||
Susan Gail Lancaster | Ymddiriedolwr | 13 June 2022 |
|
|
||||
Gina Whiteley | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||
Simon Hudson | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||
JOANNE MARTIN | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||
Diane Henderson | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.