ymddiriedolwyr ASH WALES LIMITED
Rhif yr elusen: 1120834
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kirsty Retallick | Ymddiriedolwr | 20 July 2022 |
|
|
||||
Stuart Price | Ymddiriedolwr | 20 July 2022 |
|
|
||||
Richard Spear | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|
||||
Jonathan Phillips | Ymddiriedolwr | 03 November 2021 |
|
|
||||
Matthew Cridland | Ymddiriedolwr | 03 November 2021 |
|
|
||||
Professor Graham Moore | Ymddiriedolwr | 10 September 2019 |
|
|
||||
Kate Thompson | Ymddiriedolwr | 11 September 2018 |
|
|
||||
Simon Wilkinson | Ymddiriedolwr | 05 June 2017 |
|
|
||||
Helen Poole | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.