Hanes ariannol LAPIDO MEDIA
Rhif yr elusen: 1121301
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2014 | 30/09/2015 | 30/09/2016 | 30/09/2017 | 30/09/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £92.64k | £124.38k | £114.14k | £163.24k | £163.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £77.43k | £111.17k | £113.93k | £140.12k | £140.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.