Hanes ariannol DEBATE MATE SCHOOLS LIMITED
Rhif yr elusen: 1121222
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (2 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.40m | £1.06m | £995.09k | £1.32m | £1.33m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.40m | £1.23m | £945.70k | £1.26m | £1.36m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £12.67k | £24.50k | £22.50k | £63.82k | £53.66k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £12.67k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.13m | £902.40k | £873.88k | £946.58k | £965.26k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £206.44k | £5.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £24.64k | £149.77k | £121.20k | £372.29k | £368.46k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £39.60k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.36m | £1.21m | £921.44k | £1.23m | £1.34m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £45.90k | £22.71k | £24.25k | £37.13k | £24.58k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.82k | £25.80k | £35.58k | £30.68k | £31.63k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.