ymddiriedolwyr THE PENSIONS ARCHIVE TRUST
Rhif yr elusen: 1122633
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gary William Yeaman | Ymddiriedolwr | 29 November 2023 |
|
|
||||
Alkesh Shah | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|
||||
MILES GRANT LORE BAHonsFPMI | Ymddiriedolwr | 17 March 2020 |
|
|
||||
JEFFREY HIGHFIELD | Ymddiriedolwr | 20 March 2018 |
|
|||||
JANE MARGARET MARSHALL LL.B | Ymddiriedolwr | 21 January 2015 |
|
|
||||
Dr YALLY AVRAHAMPOUR PhD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.