Hanes ariannol REMINISCENCE REUNION CLUB
Rhif yr elusen: 1124126
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.78k | £5.36k | £2.67k | £1.41k | £1.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.54k | £4.10k | £3.11k | £2.10k | £1.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.