ymddiriedolwyr DE NEDERLANDSE REGENBOOG SCHOOL
Rhif yr elusen: 1121703
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerrit Froon | Ymddiriedolwr | 08 June 2024 |
|
|
||||
Bianca Refualu | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Laurens Steenbergen | Ymddiriedolwr | 26 June 2021 |
|
|
||||
Mattheus Wijnand de Vree | Ymddiriedolwr | 31 October 2020 |
|
|
||||
Caroline Marie Josephe Juliette Vanovermeire | Ymddiriedolwr | 26 June 2020 |
|
|
||||
Jonkheer Wilco Peter Alberda van Ekenstein | Ymddiriedolwr | 22 June 2019 |
|
|
||||
Frank t' Sas | Ymddiriedolwr | 23 June 2018 |
|
|
||||
Jan Engel de Boer | Ymddiriedolwr | 01 August 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.