Hanes ariannol LONDON YOUTH ROWING LTD
Rhif yr elusen: 1122941
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £951.45k | £961.76k | £882.89k | £1.28m | £1.36m | |
|
Cyfanswm gwariant | £975.11k | £951.38k | £775.49k | £1.24m | £1.37m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £65.11k | £42.93k | N/A | N/A | £52.50k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £92.17k | £73.02k | £133.67k | £204.99k | £228.17k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £852.79k | £887.07k | £744.90k | £1.07m | £1.11m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £255 | £341 | £74 | £43 | £1.53k | |
|
Incwm - Arall | £6.23k | £1.33k | £4.25k | £6.32k | £20.70k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £975.11k | £951.38k | £775.49k | £1.24m | £1.31m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £62.60k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.00k | £2.00k | £6.80k | £7.30k | £42.90k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.