Hanes ariannol THE CENTRE FOR INNOVATION IN VOLUNTARY ACTION
Rhif yr elusen: 1122095
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.49m | £716.65k | £1.71m | £1.50m | £2.23m | |
|
Cyfanswm gwariant | £496.98k | £599.24k | £1.58m | £1.51m | £2.94m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.45m | £682.57k | £1.64m | £1.46m | £2.15m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £13.07k | £0 | £0 | £0 | £3.10k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £3.06k | £7.14k | £5.55k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £24.13k | £31.03k | £57.55k | £33.87k | £74.90k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.69m | £0 | £120.00k | £115.00k | £87.60k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £482.94k | £591.53k | £1.58m | £1.51m | £2.94m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £10.02k | £9.90k | £11.52k | £12.72k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £371.50k | £271.79k | £629.03k | £349.03k | £1.26m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £14.04k | £7.71k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.