Hanes ariannol DARBAR ARTS CULTURE AND HERITAGE TRUST
Rhif yr elusen: 1123009
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £533.74k | £481.81k | £314.67k | £504.13k | £632.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £502.95k | £478.67k | £305.40k | £480.47k | £548.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | N/A | N/A | £9.60k | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £531.78k | N/A | N/A | £494.53k | £316.97k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £136 | N/A | N/A | £0 | £1.45k | |
|
Incwm - Arall | £1.82k | N/A | N/A | £0 | £314.55k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £501.15k | N/A | N/A | £333.93k | £377.01k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.80k | N/A | N/A | £7.00k | £2.25k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | N/A | £0 | £360 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | £139.55k | £169.60k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.