ymddiriedolwyr THE GOATHLAND VILLAGE HALL TRUST
Rhif yr elusen: 1122346
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amelua Westmorland | Ymddiriedolwr | 17 April 2022 |
|
|
||||
Alison Davidson | Ymddiriedolwr | 11 April 2022 |
|
|
||||
Heather Lovett | Ymddiriedolwr | 15 April 2019 |
|
|
||||
Susan Riches | Ymddiriedolwr | 15 April 2019 |
|
|
||||
Fiona Gardham | Ymddiriedolwr | 15 April 2019 |
|
|
||||
Robert Davison | Ymddiriedolwr | 15 April 2019 |
|
|
||||
Colin Pyrah | Ymddiriedolwr | 11 April 2016 |
|
|
||||
Amy Worley | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
ROBERT BRUCE FUSSEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS ELSIE SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BRIAN TAYLOR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LESLEY HELEN MAYES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MICHAEL JOHN GOURLEY LYTH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.