Hanes ariannol THE ASHMORE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1122351
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £524.50k | £331.37k | £343.82k | £1.48m | £950.87k | |
|
Cyfanswm gwariant | £237.91k | £281.55k | £158.74k | £343.35k | £537.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £361.97k | N/A | N/A | £1.22m | £736.93k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £162.53k | N/A | N/A | £269.25k | £213.94k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £222.20k | N/A | N/A | £342.57k | £519.38k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £15.70k | N/A | N/A | £782 | £15.78k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.50k | N/A | N/A | £21.30k | £18.80k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £158.60k | N/A | N/A | £301.36k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | £0 | £1.89k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.