Hanes ariannol THE BETH JOHNSON FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1122401
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £843.35k | £555.37k | £481.29k | £540.62k | £440.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £569.74k | £520.59k | £501.01k | £529.76k | £494.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £40.31k | £87.19k | £39.27k | N/A | £17.52k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £254.12k | £113.65k | £300.19k | £158.17k | £43.67k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £327.00k | £97.01k | N/A | £137.28k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £519 | £1.56k | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £515.35k | £455.96k | N/A | £402.40k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £488 | £834 | N/A | £592 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | £350 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £515.76k | £516.49k | N/A | £525.51k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.17k | £4.11k | N/A | £4.25k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.27k | £12.60k | N/A | £13.08k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £50.82k | £0 | N/A | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.