ymddiriedolwyr THE BETH JOHNSON FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1122401
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESSOR Ziv Amir | Cadeirydd | 04 October 2016 |
|
|
||||
Siobhan Reilly | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Hilary Stefanelli | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Dr Jane Jervis | Ymddiriedolwr | 24 June 2020 |
|
|
||||
NICHOLAS EDMUND JOHN MASLEN | Ymddiriedolwr | 07 March 2017 |
|
|
||||
PAUL FRANK DONOVAN RIDDELL | Ymddiriedolwr | 07 March 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.