ymddiriedolwyr CITIZENS ADVICE HAMPSHIRE
Rhif yr elusen: 1122695
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Moxon | Ymddiriedolwr | 15 February 2024 |
|
|||||
Catherine Diane Brooks | Ymddiriedolwr | 15 February 2024 |
|
|
||||
Sarah Ann McNeice | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|||||
Anne Margaret Winstanley | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|||||
Prof Thomas Antony Downes | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|||||
Sarah Felicity Gooding | Ymddiriedolwr | 30 November 2021 |
|
|||||
Martin Ellis Stern | Ymddiriedolwr | 04 May 2019 |
|
|||||
Stephen Roy Bowden | Ymddiriedolwr | 14 November 2018 |
|
|
||||
MR RICHARD MACKAY | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.