ymddiriedolwyr DOLEN FFERMIO (FARMING LINK)
Rhif yr elusen: 1124195
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LORNA ANNE BROWN | Cadeirydd | 06 November 2007 |
|
|
||||
Peter Michael Gunnell | Ymddiriedolwr | 29 April 2022 |
|
|
||||
Rona Dorothy Gunnell | Ymddiriedolwr | 29 April 2022 |
|
|
||||
Lena Maren Fritsch | Ymddiriedolwr | 20 April 2021 |
|
|
||||
Kadun Lorcan Midwinter Rees | Ymddiriedolwr | 20 April 2021 |
|
|
||||
Dr Benjamin William Jones | Ymddiriedolwr | 04 May 2020 |
|
|
||||
CORDELIA WEEDON | Ymddiriedolwr | 09 December 2011 |
|
|
||||
Dr TIMOTHY SMITH | Ymddiriedolwr | 09 November 2009 |
|
|
||||
EMYR OWEN | Ymddiriedolwr | 06 November 2007 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.