Hanes ariannol CANOLFAN A MENTOR GYMRAEG MERTHYR TUDFUL
Rhif yr elusen: 1124473
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £279.05k | £285.60k | £443.47k | £455.08k | £300.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £302.04k | £337.87k | £377.92k | £461.98k | £426.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £40.00k | N/A | N/A | £47.25k | £77.02k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £60.00k | £77.50k | £100.62k | £67.29k | £62.40k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.