Hanes ariannol THE LOCKWOOD CHARITABLE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1123272
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (70 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £451.56k | £313.24k | £303.30k | £362.52k | £514.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £476.98k | £433.57k | £136.65k | £239.17k | £181.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £514.13k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £178.88k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £2.24k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £4.84k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £174.04k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £2.24k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £400 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.