ymddiriedolwyr FUTURE DREAMS TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1123526
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ella Louise d'Amato | Ymddiriedolwr | 09 October 2023 |
|
|
||||
Philippa Lambert | Ymddiriedolwr | 11 September 2023 |
|
|
||||
FHARAT RAJA | Ymddiriedolwr | 22 July 2022 |
|
|
||||
Dr JOANNA FRANKS | Ymddiriedolwr | 16 November 2016 |
|
|
||||
Pamela Joyce Healy | Ymddiriedolwr | 09 May 2016 |
|
|
||||
Philippa Brown | Ymddiriedolwr | 10 September 2015 |
|
|
||||
DALE HENRY | Ymddiriedolwr | 27 November 2012 |
|
|
||||
SPENCER ADAM LESLIE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.