ymddiriedolwyr ROC SOLID
Rhif yr elusen: 1123959
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (57 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicola Susan Barnsley | Ymddiriedolwr | 27 October 2021 |
|
|
||||
Michael Alan Close | Ymddiriedolwr | 27 October 2021 |
|
|
||||
Sally Bishop | Ymddiriedolwr | 17 April 2019 |
|
|
||||
Graham Spencer | Ymddiriedolwr | 14 February 2018 |
|
|
||||
DEREK BUTLER | Ymddiriedolwr | 31 October 2013 |
|
|||||
Dorothy Butler | Ymddiriedolwr | 31 October 2013 |
|
|
||||
PAUL HETHERINGTON | Ymddiriedolwr | 13 February 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.