ymddiriedolwyr THE BIRMINGHAM CIVIC SOCIETY
Rhif yr elusen: 1123806
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indi Deol | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|||||
Jacky Griffin | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|
||||
Peter Jones | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|
||||
Professor Ian Grosvenor | Ymddiriedolwr | 12 July 2023 |
|
|
||||
Alexander Ashley Mahrra | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|
||||
Richard Sapcote | Ymddiriedolwr | 31 January 2022 |
|
|
||||
Christopher James Adamson | Ymddiriedolwr | 24 November 2021 |
|
|
||||
Councillor Jonathon Paul Hunt | Ymddiriedolwr | 24 November 2021 |
|
|||||
Stephanie Marie Bloxham | Ymddiriedolwr | 15 November 2018 |
|
|
||||
Matthew Adam Vaughan | Ymddiriedolwr | 15 November 2018 |
|
|
||||
ROBIN BARNES | Ymddiriedolwr | 28 October 2011 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.