Hanes ariannol CARNIVAL VILLAGE TRUST
Rhif yr elusen: 1125536
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.64m | £2.44m | £1.74m | £2.58m | £3.06m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.79m | £2.76m | £1.79m | £2.49m | £3.33m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £616.47k | £645.28k | £548.29k | £245.50k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £126.70k | £254.33k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.99m | £1.72m | £0 | £5.47k | £1.26m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £616.47k | £644.31k | £1.20m | £1.71m | £1.37m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £78 | £84 | £134 | £230 | £713 | |
|
Incwm - Arall | £35.22k | £81.10k | £541.10k | £733.14k | £178.15k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £827.56k | £875.92k | £857.32k | £1.16m | £1.05m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.96m | £1.88m | £930.26k | £1.33m | £2.28m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.50k | £10.52k | £8.50k | £0 | £9.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £100.00k | £0 | £0 | £0 | £20.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.