Hanes ariannol GATEWAY CHURCH SWINDON
Rhif yr elusen: 1123831
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £642.48k | £612.42k | £584.51k | £570.61k | £481.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £675.90k | £613.30k | £483.32k | £626.89k | £577.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £436 | £73.24k | £12.60k | £100 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £521.44k | £498.29k | £544.63k | £470.35k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £106.77k | £100.47k | £30.02k | £95.45k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £8.64k | £1.10k | £2.17k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £127 | £93 | £43 | £28 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £14.13k | £4.93k | £8.72k | £2.62k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £675.90k | £613.30k | £483.32k | £626.89k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.46k | £3.00k | £2.52k | £3.00k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £68.59k | £28.09k | £21.00k | £71.78k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.