ymddiriedolwyr THE CAPTIVE ANIMALS PROTECTION SOCIETY
Rhif yr elusen: 1124436
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laure Aline Marie Boissat | Ymddiriedolwr | 24 January 2022 |
|
|
||||
Vanessa Amoroso | Ymddiriedolwr | 10 May 2021 |
|
|
||||
Julie Boyd | Ymddiriedolwr | 03 October 2018 |
|
|
||||
Tina Matthew | Ymddiriedolwr | 01 December 2016 |
|
|
||||
Maria Soledad Iriart Maldonado | Ymddiriedolwr | 28 February 2016 |
|
|
||||
Patrick Morrello | Ymddiriedolwr | 24 March 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.