Hanes ariannol THRESHOLD DAS LIMITED
Rhif yr elusen: 1124149
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £990.91k | £1.06m | £1.24m | £1.57m | £2.04m | |
|
Cyfanswm gwariant | £842.00k | £1.11m | £1.19m | £1.45m | £1.90m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £432.68k | £707.93k | £730.98k | £1.10m | £1.24m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £463.90k | £1.22k | £1.86k | £2.40k | £9.13k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £526.51k | £1.06m | £1.24m | £1.57m | £2.03m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £504 | £398 | £85 | £16 | £601 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £3.49k | £378 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £2.40k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £841.76k | £1.11m | £1.19m | £1.45m | £1.90m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £238 | £508 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £10.89k | £5.89k | £7.78k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.