ymddiriedolwyr KINGSBRIDGE AGRICULTURAL AND HORTICULTURAL SOCIETY LIMITED
Rhif yr elusen: 1124452
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angela Rose Smaridge | Cadeirydd | 19 February 2020 |
|
|
||||
JOHN ROBERT WOODLEY | Ymddiriedolwr | 23 February 2022 |
|
|
||||
Alexander Paul Thompson | Ymddiriedolwr | 23 February 2022 |
|
|
||||
Emma Ford | Ymddiriedolwr | 24 February 2021 |
|
|
||||
Elizabeth Mary Perraton | Ymddiriedolwr | 24 February 2021 |
|
|
||||
Julie Grace Higgin | Ymddiriedolwr | 19 February 2020 |
|
|
||||
Eleanor Frances Bath | Ymddiriedolwr | 27 February 2019 |
|
|
||||
Richard Henry Balkwill | Ymddiriedolwr | 17 July 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.