ymddiriedolwyr MONTGOMERY COMMUNITY BUILDINGS PRESERVATION TRUST
Rhif yr elusen: 1125054
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lesley Ann Williams | Cadeirydd | 16 November 2022 |
|
|||||
Alexander Matthews | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
Nicholas Harrison | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
Martin Robert Mackenzie | Ymddiriedolwr | 16 January 2023 |
|
|
||||
David Keith Thompson | Ymddiriedolwr | 16 January 2023 |
|
|
||||
Wendy Christine Beavan | Ymddiriedolwr | 05 January 2022 |
|
|
||||
Robert James Harper | Ymddiriedolwr | 05 January 2022 |
|
|
||||
Edward Humphreys | Ymddiriedolwr | 04 February 2020 |
|
|
||||
MICHAEL DAVID MILLS | Ymddiriedolwr | 17 July 2018 |
|
|||||
Mary Carolyn Bunner | Ymddiriedolwr | 12 July 2018 |
|
|
||||
Keith Andrew Williams | Ymddiriedolwr | 20 February 2014 |
|
|
||||
PHILIP HEBER HUMPHREYS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.