Hanes ariannol THE REDEEMED ASSEMBLIES TRUST
Rhif yr elusen: 1126373
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £444.09k | £545.37k | £881.51k | £535.48k | £696.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £414.70k | £490.90k | £743.89k | £552.75k | £757.30k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £224.29k | £72.64k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £96.45k | £507.78k | £298.06k | £551.59k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £373.73k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £397.36k | £0 | £93.39k | £139.43k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £51.56k | £0 | £115.84k | £5.26k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £38.28k | £363.42k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £132.28k | £142.78k | £69.97k | £566.47k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £4.88k | £221.58k | £51.95k | £176.07k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £43.64k | £0 | £9.43k | £9.60k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £353.73k | £379.54k | £430.83k | £14.76k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.