Hanes ariannol WOODLANDS GROUP OF CHURCHES
Rhif yr elusen: 1125029
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.94m | £1.79m | £1.56m | £1.65m | £1.94m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.18m | £1.20m | £1.12m | £1.27m | £1.54m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £22.18k | N/A | £5.50k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.57m | £1.41m | £1.29m | £1.30m | £1.50m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £195.08k | £217.11k | £137.24k | £196.13k | £231.82k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £175.74k | £155.83k | £132.12k | £159.29k | £204.44k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £5.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.17m | £1.19m | £1.11m | £1.25m | £1.53m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £7.27k | £14.96k | £10.79k | £16.59k | £15.76k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.91k | £4.03k | £4.44k | £4.68k | £4.96k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £169.08k | £154.49k | £143.15k | £180.35k | £226.91k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £739 | £5.88k | £0 | £1.56k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.