Hanes ariannol AMAZING CHILDREN UGANDA
Rhif yr elusen: 1124586
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2014 | 28/02/2015 | 29/02/2016 | 28/02/2017 | 28/02/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £77.17k | £74.96k | £75.68k | £70.34k | £88.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £63.39k | £66.02k | £62.31k | £78.90k | £104.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.