Hanes ariannol PRAISE CHRISTIAN CENTRE INTERNATIONAL
Rhif yr elusen: 1125205
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (13 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £92.25k | £82.98k | £51.24k | £24.00k | £27.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £91.54k | £74.45k | £33.88k | £24.00k | £27.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £16.50k | £8.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £8.02k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.