Hanes ariannol TEMPO TIME CREDITS LIMITED
Rhif yr elusen: 1135143
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.02m | £1.74m | £1.74m | £1.29m | £1.01m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.10m | £1.90m | £1.66m | £1.34m | £1.08m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £864.00k | £450.70k | £341.45k | £341.45k | £175.77k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £100.00k | £98.67k | £602.00k | £661.11k | £595.12k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £182.48k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.02m | £1.55m | £1.61m | £1.26m | £1.01m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £128.46k | £28.30k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.10m | £1.90m | £1.66m | £1.34m | £1.08m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.81k | £17.55k | £17.06k | £15.44k | £16.03k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.